简介:东风鸿泰控股集团有限公司成立于2006年08月29日,注册地位于武汉经济技术开发区车城东路39号,法定代表人为夏世维。经营范围包括汽车零部件制造及装配;模具开发与制李军智先生:1972年出生,中国国籍,硕士学历,高级经济师,2010年9月至2016年6月任东风悦达起亚汽车有限公司副本部长,2016年6月至2020年8月任东风汽车公司国际事业部部长、中国东
1、东风鸿泰总经理
2018年5月,毛创新任东风雪铁龙品牌部销售部部长;2020年3月至今,毛创新任东风雪铁龙品牌部销售分部销售高级总监。“至少这次集团没有空降高管过来,也不再是之前外界认为的‘成绩突出集体和个人名单一、集体名单湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局德清县经济和信息化局长兴县经济和信息化局安吉县经济和信息化局湖州南太湖高
2、东风鸿泰新任总经理
9月15日,欣旺达公告,子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。该项目投资主要从黄发禄,担任东风鸿泰控股集团有限公司、东风资产管理有限公司、东风特种商用车有限公司等高管。任职全景图投资、任职的关联公司商业关系图一图看清商业版图合作
3、东风鸿泰控股集团有限公司 总经理
拟推荐全国优秀农民工人员公示名单吴喜海,男,汉族,1972年10月出生,中共党员,专科以下学历,河南省项城市人,现就职于宁波骏嘉重型机械制造有限公司。曾荣获“浙东风鸿泰公司党委书记王剑锋,副总经理万义军、廖圣寿、高守武,总经理助理丁艳峰及全体高管参加会议。安铁成说,这次公司对东风鸿泰领导班子的调整,是东风公司2019年进行的首
4、东风鸿泰党委书记
◆高管简历◆ 姓名:郭涛职务:董事长非独立董事任职日期:2022-11-30 简历: 郭涛先生,1969年出生,中共党员,教育学学士,高级经济师。历任东风汽车公司办公室(党委办公室)简介:东风鸿泰控股集团有限公司(曾用名:东风鸿泰武汉控股集团有限公司),成立于2006年,位于湖北省武汉市,是一家以从事汽车制造业为主的企业。企业注册资本50153万人民币,实缴资本50153万人民币,并