王国强,男,1967年3月生,河北承德人,1994年6月加入中国共产党,1988年8月参加工作,武汉工学院机制工艺及设备专业本科毕业、工学学士学位,美国加州大学工商管理硕士学位,正高级刘亦功,男,1968年4月生,吉林怀德人,1991年10月加入中国共产党,1992年7月参加工作,武汉工学院锻压专业毕业,大学学历,工程硕士学位,高级工程师。现任集团公司党委常委、副总经
中国一汽历任总经理:1991年7月~1999年2月耿昭杰(同时担任董事长、总经理) 1999年2月~2007年12月竺延风(同时担任董事长、总经理) 2007年12月~2010年12月徐建一2011年1月~2011年1,一汽大众历任总经理:第八任:徐建一时间:2007年12月至2010年底苏伟铭已不在一汽大众公司任职。现在一汽大众汽车有限公司常务执行总经理为中方,另外还有还有4
图为新一汽集团总经理许宪平“大约就在两周前,中组部官员就来到一汽,并在内部的一次党政工作联席会议上,宣布了对许总的正式任命。”一汽集团内部人士昨日告诉经济观察网记者1960年10月出生的秦焕明是典型的一汽人,自23岁进入一汽体系,历任一汽集团专用机床厂副厂长,一汽集团客车底盘厂厂长,一汽集团副总工程师兼客车底盘厂厂长,一汽集团总经理助理兼
一汽-大众总经理张丕杰,1961年出生,工程硕士,高级经济师。早年就读东北重型机械学院机械系,1983年起就进入了一汽,从技术科技术员做起,历任厂长助理、一汽集1,一汽大众历任总经理第八任:徐建一时间:2007年12月至2010年底苏伟铭已不在一汽大众公司任职。现在一汽大众汽车有限公司常务执行总经理为中方,另外还有还有4个副总经理,其中第一副总经理为德方,
>﹏< 张丕杰离任一汽-大众发生在2017年的国庆前,任职一汽-大众总经理近4 年半的张丕杰出任一汽集团采购部部长,其职位由时任一汽纪委副书记刘亦功接任。张丕杰和一汽解放总经理胡汉杰邱现东-中国第一汽车集团公司总经理介绍人物名片人物履历1993年10月至1995年07月,在东风汽车工业财务公司任职;1995年07月至2001年08月,历任东风公司财务会计部资金管理员、副科长,计划财务部